Consiglio direttivo 1969-1972
(eletto il 14 maggio 1969 nell'Assemblea di Porto Conte (Alghero), insediato il 5 giugno, ultima seduta il 13 maggio 1972)
- Presidente: Renato Pagetti, direttore della Biblioteca comunale di Milano
- Vicepresidente: Anna Maria Giorgetti Vichi, direttrice della Biblioteca Angelica di Roma
- Segretario: Giorgio De Gregori, direttore della Biblioteca della Corte costituzionale
- Tesoriere (nominato all'esterno del Consiglio): Franco Giuliani, della Biblioteca "Andrea Rispoli" di Roma (Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche); dal 1º febbraio 1971 Alessandro Eleuteri, già economo della Biblioteca Casanatense di Roma
- Consiglieri:
- Franco Balboni, bibliotecario della Scuola normale superiore di Pisa, poi della Facoltà di magistero dell'Università di Firenze
- Alberto Guarino, direttore della Biblioteca universitaria (dal 1971 della Biblioteca nazionale) di Napoli
- Olga Marinelli Marcacci, direttrice della Biblioteca comunale Augusta di Perugia
- Maria Sciascia, soprintendente bibliografico per il Lazio e l'Umbria
Collegio dei revisori dei conti: Sebastiano Amande, Paolo Chiabrera, Nereo Vianello (supplenti Vilma Alberani, Lelia Sereni)
Collegio dei probiviri: Mario Carrara, Maria Valenti, Gina Risoldi (supplenti Lydia Barbera, Maria Teresa Martinelli)
Consiglio direttivo 1972-1975
(eletto il 31 maggio 1972 nell'Assemblea di Maratea, insediato il giorno stesso, ultima seduta il 7 aprile 1975)
- Presidente: Renato Pagetti, direttore della Biblioteca comunale di Milano
- Vicepresidente: Alberto Guarino, direttore della Biblioteca nazionale di Napoli
- Segretario (nominato all'esterno del Consiglio): Giorgio De Gregori, direttore della Biblioteca della Corte costituzionale
- Tesoriere (nominato all'esterno del Consiglio): Alessandro Eleuteri, già economo della Biblioteca Casanatense di Roma
- Consiglieri:
- Franco Balboni, funzionario della Regione Toscana
- Gianni Barachetti, bibliotecario della Biblioteca civica di Bergamo
- Giuseppe Dondi, direttore della Biblioteca universitaria di Genova
- Olga Marinelli Marcacci, direttrice della Biblioteca comunale Augusta di Perugia
- Maria Sciascia, soprintendente ai beni librari della Regione Lazio
Collegio dei revisori dei conti: Sebastiano Amande, Paolo Chiabrera, Nereo Vianello (supplenti Giovanni Marcello, Gino Nenzioni)
Collegio dei probiviri: Guerriera Guerrieri, Mario Carrara, Maria L'Abbate Widmann (supplenti Angelo Celuzza, Emma Alaimo)